1992年7月至2017年3月 區供銷社辦事員、股長、辦公室主任。
2017年3月至今 2019年3月 ?區糧食局黨組成員、副局長
2019年3月至2022年4月 區發改局黨組成員、副局長
2022年5月至今 ??區供銷社黨組成員、副主任