1996年5月——2006年8月?橫溝橋鎮秘書、黨政綜合辦主任、組織干事等職務
2006年8月——2011年8月?任橫溝橋鎮黨委組織委員;
2011年8月——2016年11月?任橫溝橋鎮黨委委員、副鎮長;(2012年7月—9月參加咸寧市“年輕干部成長工程”培訓班)
2016年11月——2017年12月?任橫溝橋鎮人大專職副主席(正科職)
(因高新區擬將本人調入高新區管委會機關,根據工作需要,2017年12月本人不再擔任橫溝橋鎮人大專職副主席)
2017年5月——2021年8月?抽調咸寧高新區黨群工作部工作;
2021年8月——???????????咸安區民政局黨組成員。