1996.1-2001.3 ?歷任原石橋鄉政府團干、勞動人事助理員;
2001.3-2011.9 ?歷任大幕鄉勞動人事助理員、組織干事、黨政辦主任、秘書、人大秘書;
2011.9-2013.4 ?任高橋鎮黨委委員(2011年10月-2016年10月為區第四次黨代會代表)
2013.4-2016.10 ?任高橋鎮黨委委員、副鎮長;
2016.10--2021.8 任高橋鎮黨委副書記(2017年3月任高橋鎮綜治辦主任;2019.7任高橋鎮政協委員活動小組組長;2019.4任高橋鎮退役軍人服務站站長;2020.4高橋鎮政法委員;2020.10-11.27下半年區委黨校主體班培訓學習一個月)
2021.8-至今 ?任咸安區退役軍人事務局黨組成員、局長