1993.10-1996.07???就讀于湖北省咸寧市財(cái)稅會(huì)計(jì)學(xué)校;
1996.10-1997.10???被咸寧市委組織部選調(diào)到擔(dān)山鄉(xiāng)政府工作,辦公室辦事員;
1997.10-2001.03???先后任共青團(tuán)擔(dān)山鄉(xiāng)書(shū)記、組織干事、勞動(dòng)人事助理員(1994.9-1997.7湖北成人自考會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí),1998.9-2000.7中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)學(xué)習(xí))
2001.03-2003.02???赴廣東中山市選派鍛煉,先后任藝華燈飾、維泰燈飾倉(cāng)務(wù)主管、總經(jīng)理助理;
2003.03-2009.12???雙溪橋鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng),兼科技副鎮(zhèn)長(zhǎng);
2009.12-2019.03???咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)中心副主任(2016.1-11月期間主持工作)
(2018年9月,浙江大學(xué)公共管理學(xué)院干部培訓(xùn)班學(xué)習(xí))
2019.03-2021.10????咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局黨組成員、副局長(zhǎng);
2021.10-????????????咸安區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)。