2005年7月—2011年9月在官埠橋鎮工作
2011年10月—2016年2月在鄂南大竹海管理委員會工作,先后任工委委員、工委副書記職務
2016年2月—2021年8月在汀泗橋鎮工作,先后任黨委委員、副鎮長、紀委書記等職務
2021年8月—2024.05在區發改局工作,2022年1月任局黨組成員
2024.05—至今咸安區政務服務和大數據局管理局黨組成員、副局長