雷春,女,漢族,1968年2月出生,湖北咸安人。1986年7月參加工作,無(wú)黨派,在職大學(xué)學(xué)歷,2010年2月任正科職級(jí),2011年11月任副縣職級(jí),現(xiàn)任咸安區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席。
????主要經(jīng)歷:
1983.09--1986.07 ?咸寧師范學(xué)校學(xué)習(xí)
1986.07--1992.08 ?咸寧市(縣)汀泗橋鎮(zhèn)小學(xué)教師
1992.08--1995.08 ?咸寧書(縣)浮山大畈小學(xué)教師
1995.08--1996.08 ?咸寧市(縣)浮山大畈小學(xué)副校長(zhǎng)(1995.09-1998.07咸寧學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)在職大專學(xué)習(xí))
1996.08--1997.03 ?咸寧市(縣)實(shí)驗(yàn)中小學(xué)教師
1997.03--2000.08 ?咸安區(qū)永安教育總支業(yè)務(wù)員
2000.08--2003.03 ?咸安區(qū)永安西門小學(xué)校長(zhǎng)(2001.09-2004.07湖北大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)在職大學(xué)學(xué)習(xí))
2003.03--2008.02 ?咸安區(qū)教育局工作,歷任辦公室副主任、教研室副主任
2008.02--2010.02 ?咸安區(qū)政府辦公室財(cái)貿(mào)科科長(zhǎng)
??????????????????(其間:2008.09-2008.10咸寧市社會(huì)主義學(xué)院黨外代表人士培訓(xùn)學(xué)習(xí))
2010.02--2011.11 ?咸安區(qū)政府督查室主任
2011.11--2012.02 ?咸安區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)政府督查室主任
2012.02--2012.03 ?咸安區(qū)政協(xié)副主席
2012.03--2022.04 ?咸安區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席(其間:2012.10-2012.12咸寧市委黨校縣級(jí)班培訓(xùn);2015.09-2015.11湖北省社會(huì)主義學(xué)院黨外處級(jí)干部培訓(xùn);2016.09-2016.11咸寧市委黨校縣級(jí)班培訓(xùn);2013.09-2016.12湖北省委黨校在職法學(xué)研究生)
????2022.04-??????????咸安區(qū)政協(xié)副主席